Ymddiriedolwyr CITY OF BRISTOL CHOIR

Rhif yr elusen: 1015961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julia Loveless Cadeirydd 25 May 2023
Dim ar gofnod
Sarah Lucy Pascall Ymddiriedolwr 07 September 2023
Dim ar gofnod
JENNIFER ANN HEMMING Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Nigel Walter Thorpe Harradine Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Helen Victoria Burke Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
Alice Howse Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Dr Peter William Lunt Ymddiriedolwr 02 October 2014
Dim ar gofnod
Rose Lancaster Ymddiriedolwr 19 June 2014
Dim ar gofnod
TIM JACKSON Ymddiriedolwr 21 June 2011
Dim ar gofnod