Hanes ariannol CALL PLUS
Rhif yr elusen: 1016053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.14k | £291.82k | £317.85k | £335.51k | £417.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.30k | £300.60k | £258.09k | £320.53k | £362.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £227.43k | N/A | £239.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250.87k | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.