SENNOCKE WOMENS INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Monthly meetings; Art group; Gardening group; Walks group; Theatre outings; Leisure activities; educational visits. Support for local community. Assistance with W.I.District, Federation and National events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 07 Ionawr 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Anne Humphrey | Cadeirydd | 16 May 2019 |
|
|
||||
Gill Walker | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Anne Marion Fielder | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Janet Bates | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Linda Peers | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Katherine Wong | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Velma Lillian Keys | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
JUDY EVANS | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.38k | £170 | £1.08k | £1.42k | £1.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94k | £123 | £1.02k | £1.36k | £1.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Chwefror 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES
Gwrthrychau elusennol
The objects of the WI are to further the purposes of the Women’s Institute organisation
Maes buddion
IN PRACTICE SEVENOAKS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ethel Hunt Lodge
4 Hawkwell Business Centre
Maidstone Road
Pembury, Tunbridge Wells
Kent
TN2 4AG
- Ffôn:
- 01732452665
- E-bost:
- eileenlblack@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
thewi.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window