ROSANNA HOSPITAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BUILD & MAINTAIN ROSANNA HOSPITAL IN KURDISTAN N IRAQ.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2013
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Irac
Llywodraethu
- 08 Ionawr 1993: Cofrestrwyd
- KURDISTAN RECONSTRUCTION ORGANISATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVINA HUNT | Cadeirydd |
|
|
|||||
DR FIRIAD HIWAIZA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CURLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIAMUND BANNA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.73k | £2.70k | £2.46k | £1.18k | £1.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 231 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 231 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 597 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 597 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 962 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 962 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1327 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1327 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1692 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1692 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9 DECEMBER 1992 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 2 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE NEED,HARDSHIP,SICKNESS AND DISTRESS AMONGST THE INHABITANTS OF IRAQI KURDISTAN
Maes buddion
IRAQI KURDISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Folly House
Market Square
BAMPTON
OX18 2JH
- Ffôn:
- 01993852731
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window