Ymddiriedolwyr NOVEMBER CLUB
Rhif yr elusen: 1016172

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Elizabeth Read | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Mark Quigley | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Lauren Regan | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Johanna Louise Darby | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
John Anthony Beattie | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Helen Clare Fussell | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Fiona Clare Whitehurst | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Christopher Richard Foxon | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.