ymddiriedolwyr ST MATTHEWS PARISH ROOMS
Rhif yr elusen: 1016205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Ayliffe | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|||||||||||
Rev Nicholas Ian Moir | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev DAVID ALAN TODD | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev Thomas Simpson | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||||||||
David Binns | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||||||
Tabitha Appleyard | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||||||||
Jonathan Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||||||||
Claire Mason | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||||||||
Rev Frank Price | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.