Ymddiriedolwyr DARTFORD FAIRFIELD WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1016211

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Vivien Cheeseman | Cadeirydd | 13 May 2014 |
|
|
||||
Natasha Sigsworth | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Avril Nicholl | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Celia Dillon | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Janice Hollands | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
Gillian Pearl Keys | Ymddiriedolwr | 15 August 2013 |
|
|
||||
MELISSA DAWN CHEESEMAN | Ymddiriedolwr | 08 August 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.