Hanes ariannol FRIENDS OF LEEDSTOWN SCHOOL

Rhif yr elusen: 1016239
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £2.60k £2.77k £12.08k £3.72k £2.87k
Cyfanswm gwariant £3.58k £2.17k £10.99k £5.08k £3.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A