Hanes ariannol MOLLINGTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1016320
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.23k | £53.59k | £40.88k | £31.57k | £38.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.10k | £37.60k | £46.88k | £37.32k | £38.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.88k | £34.03k | £31.64k | £24.72k | £27.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.