Ymddiriedolwyr HARBURY WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1016330

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Hayes | Cadeirydd | 08 November 2018 |
|
|
||||
Judith Shiell | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Sally Michelle Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Alison Julia Lewis | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Patricia Mott | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Pamela Furnivall | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Susan Coupe | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Gill Thorpe | Ymddiriedolwr | 12 November 2017 |
|
|
||||
Christine Rutherford | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Mary Zillah Thompson | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
ANN MAYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.