Hanes ariannol GLORY HOUSE

Rhif yr elusen: 1016583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £659.08k £601.12k £571.20k £3.87m £512.59k
Cyfanswm gwariant £702.33k £600.20k £615.02k £1.08m £876.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £100.73k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £633.26k £601.12k £427.95k £797.73k £500.36k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £25.79k £0 £9.54k £10.56k £8.66k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £36 £1 £0 £1.86k £3.58k
Incwm - Arall £0 £0 £133.72k £3.06m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £695.10k £596.05k £612.04k £1.08m £864.48k
Gwariant - Ar godi arian £7.23k £4.15k £2.98k £0 £11.85k
Gwariant - Llywodraethu £6.50k £0 £0 £11.23k £8.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0