ymddiriedolwyr DOWNHAM MARKET WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1016586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Smith | Cadeirydd | 12 November 2019 |
|
|
||||
Ruth Wiseman | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Susan Rae | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Diane Webster | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Jennifer Harrigan | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Marion Dowling | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Barbara Ryan | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
JENEFER TYLER | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.