ymddiriedolwyr NEWBURY AND DISTRICT BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1016603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Doyle | Cadeirydd | 15 November 2019 |
|
|
||||
Julia Roberts | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
TIMOTHY NASH | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Benjamin Tichband | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Greer | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Kathryn Mary Bessant | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.