Hanes ariannol MEDICAID CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1016633
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2004 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009
Cyfanswm Incwm Gros £2.52k £1.26k £1.07k £1.37k £1.21k
Cyfanswm gwariant £10.80k £136 £2.04k £1.16k £2.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A