Ymddiriedolwyr BLAENAVON TOWN BAND
Rhif yr elusen: 1016635

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN DAVIES | Cadeirydd | 26 March 2015 |
|
|
||||
Lauren Mary Jane Churh | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Sharon Lesley James | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Natasha Evans | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
DAWN MICHELLE WEST | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Angela Langley | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
Kale Corey Jarrod Church | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
Joanne Claire Knight | Ymddiriedolwr | 28 March 2003 |
|
|
||||
ALAN STYLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE HELEN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.