SEFTON CHILDRENS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides holiday/residential experiences for young people from families who are experiencing difficulties. We aim to build relationships, deliver educational and recreational programmes for personal and social development. We have parties, provide hampers, visit the pantomime and other theatre visits when possible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Sefton
Llywodraethu
- 28 Ionawr 1993: Cofrestrwyd
- SEFTON CHILDRENS TRUST (Enw gwaith)
- SEFTON CHILDRENS HOLIDAY FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Huyton | Cadeirydd | 30 April 2019 |
|
|
||||
Calum Taylor | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Melanie Gillam | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Claire Bennett | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Annette Taylor | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Emma Ley | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
NEIL MCCASKILL | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
Kelly Dean-Sheekey | Ymddiriedolwr | 01 April 1997 |
|
|
||||
ADELE MADDOCKS | Ymddiriedolwr | 01 April 1993 |
|
|
||||
Anona Kelly | Ymddiriedolwr | 01 August 1986 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.55k | £27.43k | £25.11k | £50.49k | £41.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.75k | £11.65k | £26.99k | £61.67k | £60.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 14 Mawrth 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 29 Mawrth 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 AUGUST 1986 AS AMENDED 23 NOVEMBER 1992 AS AMENDED 30 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE HOLIDAYS FOR UNDERPRIVILEGED CHILDREN IN THE SEFTON AREA OF MERSEYSIDE AND THEREBY ADVANCE THEIR EDUCATION THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES, SO THAT THEY MIGHT GROW TO MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY
Maes buddion
SEFTON AREA OF MERSEYSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 Brooks Road
Formby
LIVERPOOL
L37 2JL
- Ffôn:
- 07967597526
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window