Hanes ariannol INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
Rhif yr elusen: 1016676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £1.69m | £1.58m | £1.89m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.67m | £1.67m | £1.90m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £11.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.76k | £260.15k | N/A | N/A | £25.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £447 | £1.28k | £0 | £20.41k | £19.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £18.33k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.67m | £1.65m | £1.56m | £1.87m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.42k | £1.82k | £170 | £17 | £125 | |
|
Incwm - Arall | £41.81k | £37.67k | £5.95k | £0 | £288 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £20.41k | £19.76k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £1.67m | £1.67m | £1.90m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.05k | £9.40k | £7.24k | £12.27k | £13.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £83.62k | £70.17k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.