ymddiriedolwyr INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
Rhif yr elusen: 1016676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Taylor | Cadeirydd | 05 December 2018 |
|
|
||||
David-Huw Owen | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Natasha Jamal | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Joanne Louise Mills | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Smruti Patel | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Charles Kojo VanDyck | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Dr Suzanne Hammad | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Catriona Agnes Dejean | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
JONATHAN ORCHARD | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.