Hanes ariannol DIDSBURY INSTITUTE AND LADS CLUB AND EMILY SIMON CHARITY

Rhif yr elusen: 1016761
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
Cyfanswm Incwm Gros £1.65k £1.70k £1.82k £1.83k £1.62k
Cyfanswm gwariant £4.00k £1.50k £2.75k £2.00k £2.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A