Ymddiriedolwyr LEICESTERSHIRE AND RUTLAND FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1016766

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLENICE RITA WIGNALL | Cadeirydd | 20 March 2022 |
|
|
||||
MANDY CUTLER | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
SUSAN LOBB | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Maria Teresa Eydman | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Rosemary Heyes | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Rita Caves | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Mary Hobbs | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Gail Wooliscroft | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
JANET KIRK | Ymddiriedolwr | 20 March 2011 |
|
|
||||
SUSAN WOOLLARD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.