Hanes ariannol HDSK
Rhif yr elusen: 1016818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400.84k | £482.06k | £346.84k | £546.88k | £2.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £416.46k | £472.47k | £339.95k | £561.39k | £399.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £264.71k | £2.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £170.12k | £83.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £2 | £27 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £112.05k | £114.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.90m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £560.26k | £398.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.13k | £694 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £975 | £1.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.