FRIENDS OF BACTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We organise general charity events eg. fairs, to raise money for the school to spend on equipment or activities for the children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Suffolk
Llywodraethu
- 29 Ionawr 1993: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF BACTON CP SCHOOL (Enw gwaith)
- H S A (Enw gwaith)
- BACTON COUNTY PRIMARY SCHOOL HOME SCHOOL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Hughes | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
SIOBHAN CLAIRE SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Nicola Hitter | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Gayle Brett | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61k | £319 | £2.70k | £3.02k | £6.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £420 | £427 | £1.12k | £1.28k | £1.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 FEBRUARY 1992.
Gwrthrychau elusennol
DEVELOP MORE EXTENDED RELATIONSHIP BETWEEN THE STAFF PAERNTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL. ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT. PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bacton Primary School
Tailors Green
Bacton
STOWMARKET
Suffolk
IP14 4LL
- Ffôn:
- 01449781367
- E-bost:
- BACTONFRIENDS@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window