THE ROYAL COLLECTION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To ensure the Royal Collection is subject to proper custodial control and is conserved to the highest possible standards. To ensure the Royal Collection can be seen by as many people as possible. To broaden access through the publication of books and exhibition catalogues and development of the on-line gallery. To make appropriate acquisitions when resources become available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£84,343,000
Roddion a chymynroddion | £129.00k | |
Weithgareddau elusennol | £56.86m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £26.85m | |
Buddsoddiadau | £333.00k | |
Arall | £175.00k |
Cyfanswm gwariant:
£72,158,000
Codi arian | £23.27m | |
Weithgareddau elusennol | £47.11m | |
Arall | £1.79m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £25.05m | |
Gwariant elusennol | £47.11m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £12.19m |
Pobl

923 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 9 |
£80k i £90k | 5 |
£140k i £150k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Chalmers | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||
The Right Honourable Lord Richard Benyon | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||||
Sir Nicholas Bacon Bt KCVO | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||||
The Rt. Hon. Sir Clive Alderton KCVO | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||||
Dr Tonya Nelson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Monisha Shah | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||||
Sir Brian Ivory | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Dr ANNA JULIA KEAY | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||
VICE ADMIRAL CHARLES ANTHONY JOHNSTONE-BURT CB OBE DL | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||||
Marc Jan Bolland | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.53m | £6.88m | £24.04m | £61.89m | £84.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.93m | £43.19m | £39.05m | £53.93m | £72.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.26k | £0 | £391.65k | £135.49k | £129.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.93m | £4.04m | £10.58m | £23.75m | £26.85m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £50.13m | £2.70m | £13.02m | £37.89m | £56.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £296.13k | £108.68k | £1.03k | £6.57k | £333.00k | |
|
Incwm - Arall | £78.21k | £25.19k | £49.32k | £104.40k | £175.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.43m | £33.96m | £26.73m | £32.35m | £47.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.73m | £8.57m | £10.96m | £19.56m | £23.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £219.31k | £284.48k | £227.33k | £268.44k | £280.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £769.87k | £659.31k | £1.35m | £2.02m | £1.79m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £54.65m | £54.56m | £50.82m | £47.58m | £45.84m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £31.91m | £20.12m | £9.07m | £10.64m | £11.37m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £1.80m | £1.70m | £4.70m | £2.70m | £2.40m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.13m | £38.67m | £38.90m | £29.26m | £16.17m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JANUARY 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 APR 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 NOV 2012 as amended on 10 Mar 2021 as amended on 10 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
1.FOR THE BENEFIT OF THE NATION (A) TO ADMINISTER, CONSERVE, RENOVATE, REPAIR, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVISE ON THE ROYAL COLLECTION, THE ROYAL ARCHIVES AND THE ROYAL PHOTOGRAPHIC COLLECTION WHICH PASS IN RIGHT OF THE CROWN; AND (B) TO EDUCATE AND INFORM THE PUBLIC ABOUT SUCH COLLECTIONS AND ARCHIVES BY EXHIBITION, BY PREPARATION OF CATALOGUES AND INVENTORIES, BY RESEARCH AND BY PUBLICATION AND BY SUCH OTHER MEANS AS ARE APPROPRIATE; 2. SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YORK HOUSE
ST. JAMES'S PALACE
LONDON
SW1A 1BQ
- Ffôn:
- (0)20 7930 4832
- E-bost:
- press@rct.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window