Hanes ariannol CAMTRUST
Rhif yr elusen: 1017004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.81k | £95.47k | £124.44k | £105.49k | £138.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.28k | £105.15k | £98.99k | £97.73k | £119.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.81k | £41.63k | N/A | N/A | £70.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.24k | £39.15k | £5.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.