Ymddiriedolwyr DORE VILLAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1017051

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Cameron | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Julia Watkinson | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Colin Robinson | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
David Bardsley | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Alison Fallaize | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Caroline Davies | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Margaret Peart | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
JENNY DONNELLY | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Christopher Hedley Pennell | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
PHILIP HOWES | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.