Ymddiriedolwyr TARLETON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1017090

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beryl Rosemary Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Gillian Membery | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Vivienne Lesley Tomlinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Michelle Margaret Matthews | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
DEIRDRE COX | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|||||
Ann Day | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.