Ymddiriedolwyr REALL LIMITED
Rhif yr elusen: 1017255

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amita Poole | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Kathleen Guis | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Shepard Farrar | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Dr Friedemann Roy | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Ranil De Silva | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Victoria Jardine | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Dhaval Rameshchandra Monani | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Hakeem Dele Ogunniran | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Smith | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Diana Mitlin | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
STEVEN GEOFFREY TROOP | Ymddiriedolwr | 27 October 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.