Hanes ariannol THE RUSSELL SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1017405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.41k £12.41k £20.05k £18.98k £17.85k
Cyfanswm gwariant £13.78k £13.78k £5.62k £15.19k £29.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A