FRIENDSHIP WORKS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friendship Works (previously Friends United Network) supports children (5-16) from families in London who are facing a range of long-term difficulties. Each child referred to Friendship Works is matched with an adult volunteer who takes them out once a week for 3-4 hours. Volunteers commit to a support a child for a minimum of 2 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 18 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
- F U N (Enw gwaith)
- FUN (Enw gwaith)
- FRIENDS UNITED NETWORK (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Raymond Hargrave | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|||||||||||
DAVID CHARLES HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||||||||
Family Action | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 OCTOBER 1992 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION DATED 14 DECEMBER 1994 AND 13TH NOVEMBER 1995 AND 26 NOVEMBER 2002 CERTIFICATE ON INCORPORATION OF CHANGE OF NAME 23 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
A)TO RELIEVE SINGLE PARENTS AND THIER CHILDREN LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF ISLINGTON AND OTHER DISTRICTS IN GREATER LONDON WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP AND DISTRESS BY PROVIDING ASSISTANCE AND GUIDANCE IN DEVELOPING THE PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPABILITES OF THE CHILDERN OF SUCH PARENTS SO TO HELP THEM TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY B)TO IDENTIFY AND TRAIN VOLUNTEERS AND FAMILY MEMBERS AND TO PROVIDE FACILITIES FOR THE SUPPORT AND GUIDANCE OF VOLUNTEERS AND FAMILY MEMBERS
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF ISLINGTON AND GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Family Action
34 Wharf Road
LONDON
N1 7GR
- Ffôn:
- 02072546251
- E-bost:
- info@family-action.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window