Hanes ariannol FOREVER MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1017504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £2.63m | £5.17m | £2.93m | £2.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56m | £2.47m | £5.15m | £3.17m | £2.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £605.62k | £384.69k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £677.23k | £97.37k | £113.14k | £683.23k | £912.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.27m | £1.73m | £4.52m | £2.09m | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £232.68k | £196.51k | £150.54k | £158.19k | £199.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.93m | £1.77m | £4.62m | £2.49m | £2.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £601.40k | £665.55k | £500.56k | £651.79k | £500.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.59k | £26.54k | £33.69k | £29.54k | £27.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.48m | £1.33m | £4.20m | £2.46m | £1.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £26.69k | £29.26k | £27.89k | £26.09k | £28.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.