LONDON HISTORIC BUILDINGS TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve on behalf of the townspeople of Greater London and of the nation at large buildings of particular beauty or historical, architectural or constructional interest. The charity achieves this by working with local authorities, statutory bodies, grant and loan giving agencies to take on, restore, repair and refurbish buildings at risk to bring them back into beneficial use.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £124,907 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 23 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
- HOLTOP (Enw gwaith)
- HERITAGE OF LONDON TRUST OPERATIONS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Ruth Nayler | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|||||
Eleanor van Heyningen | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Boryana Ivanova | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Sarah Lesley Beacock | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|||||
Chania Ann Chayira Fox | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
James Alaric Leigh FCA | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Victoria Clare Margaret Liddell | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Charles Howard King Swindall | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Paul Thomas Atkinson | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Philip David Smith | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|||||
David Frank Gibson RIBA AABC | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Jane Buckingham BA MSc | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Rosemary Susan Fraser | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
ALEC PAUL FORSHAW | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.80k | £109.80k | £104.89k | £442.13k | £174.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.94k | £111.94k | £104.04k | £156.57k | £322.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.64k | £61.67k | £355.04k | £124.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH DECEMBER 1992 as amended on 09 Aug 2019 as amended on 19 Mar 2020 as amended on 19 Mar 2020 as amended on 16 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE TOWNSPEOPLE OF GREATER LONDON AND OF THE NATION AT LARGE, WHATEVER OF THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND GREATER LONDON AFORESAID IN THE FORM OF BUILDINGS (INCLUDING ANY BUILDING AS DEFINED IN SECTION 290(1) OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1971) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Larking Gowen LLP
1st Floor, Prospect House
Rouen Road
NORWICH
NR1 1RE
- Ffôn:
- 01603 624181
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window