Hanes ariannol EAST KENT RAPE CRISIS CENTRE
Rhif yr elusen: 1017581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £407.94k | £334.56k | £510.97k | £672.16k | £915.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £368.24k | £330.82k | £429.78k | £625.98k | £767.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £293.33k | £176.00k | £413.15k | £506.56k | £546.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £508.95k | £672.02k | £914.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £140 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.98k | £118 | £254 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £51 | £16 | £728 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £429.78k | £625.98k | £767.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £37.26k | £36.41k | £40.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.