WEST MERCIA COUNTY GUIDES

Rhif yr elusen: 1017729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

As part of Girlguiding UK, West Mercia Guides purpose is to enable girls and young women develop their potential and to make a difference to the world.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £63,881
Cyfanswm gwariant: £62,950

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dudley
  • Sandwell
  • Swydd Stafford
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING WEST MERCIA (Enw gwaith)
  • WEST MERCIA COUNTY GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Becky Powell Ymddiriedolwr 01 August 2021
Dim ar gofnod
Rebecca Hughes Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Deborah Drohan Ymddiriedolwr 01 August 2020
Dim ar gofnod
Fiona Lucas Ymddiriedolwr 01 May 2020
Dim ar gofnod
Hannah Bleakley Ymddiriedolwr 01 April 2020
Dim ar gofnod
Freya Wenman Ymddiriedolwr 01 April 2020
Dim ar gofnod
Andrene Clarke Ymddiriedolwr 01 March 2019
Dim ar gofnod
Justine Clarke Ymddiriedolwr 07 January 2019
Dim ar gofnod
Elaine Bolton Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Karen Belcher Ymddiriedolwr 01 October 2018
THE KING GEORGE V MEMORIAL SCOUTS AND GUIDES RECREATION LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Cartwright Ymddiriedolwr 12 July 2017
Dim ar gofnod
Kristie Mander Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
Jane Collett Ymddiriedolwr 01 August 2015
Dim ar gofnod
Johanne Harrison Ymddiriedolwr 01 January 2014
Dim ar gofnod
WENDY COWDREY Ymddiriedolwr
HAWBUSH AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.47k £69.62k £6.21k £37.35k £63.88k
Cyfanswm gwariant £53.63k £30.17k £23.71k £54.12k £62.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Chwefror 2025 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 12 Chwefror 2025 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 05 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 11 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 11 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 03 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 03 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Mercia Point
Hordern Road
Wolverhampton
WV6 0HT
Ffôn:
01902 758246
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael