ymddiriedolwyr HOVE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1017761
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonita Casciello | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH ZENTNER | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
CAROLE Lefeuve | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
HELENA HEATH | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Hilary Barker | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Pauline Dee | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Wendy Spender | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Linda Wraige | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
Fiona Haroutunian | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.