SHOPMOBILITY WATFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Loan of mobility equipment for disabled people to use while shopping in Watford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £42,461 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 03 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR LILLINGTON | Cadeirydd | 11 January 2021 |
|
|
||||
Alison Bond | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Eric Collyer | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Bradley Francis | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Alan Kirby | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Bagley | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Nicky Phelan | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Chris Hughes | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|
||||
PAUL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
LAURENCE PAYNE | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Barbara Shepherd | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
John Cunnane | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
JAMES RUTLEDGE | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
GLENDA SEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.09k | £127.72k | £98.12k | £118.16k | £122.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.27k | £106.34k | £91.27k | £99.87k | £103.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.16k | £41.07k | £47.63k | £58.04k | £42.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH MAY 1992, AMENDED 18TH JANUARY 1993 AND 18 JUNE 2007
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS WITH DISABILITY IN WATFORD(AND DISTRICT) BY PROVIDING FACILITIES IN PARTICULAR WHEELCHAIRS AND SIMILAR EQUIPMENT WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR MOBILITY AND CONDITION OF LIFE
Maes buddion
WATFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHOPMOBILITY
CHURCH CAR PARK
EXCHANGE ROAD
WATFORD
WD18 0BU
- Ffôn:
- 01923211020
- E-bost:
- info@shopmobilitywatford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window