Ymddiriedolwyr SHOPMOBILITY WATFORD
Rhif yr elusen: 1017812

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR LILLINGTON | Cadeirydd | 11 January 2021 |
|
|
||||
Alison Bond | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Eric Collyer | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Bradley Francis | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Alan Kirby | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Bagley | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Nicky Phelan | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Chris Hughes | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|
||||
PAUL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
LAURENCE PAYNE | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Barbara Shepherd | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
John Cunnane | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
JAMES RUTLEDGE | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
GLENDA SEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.