EXOUSIA WORLDWIDE MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
general church activities, women, men and youth meetings, community assistance (advice and guidance, support and counselling)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
- Lewisham
Llywodraethu
- 01 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- EXOUSIA COMMUNITY CHURCH (Enw gwaith)
- VAHP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN MILLER | Cadeirydd |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.74k | £40.22k | £43.76k | £46.28k | £34.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.92k | £32.30k | £42.64k | £47.42k | £35.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | 181 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | 181 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Gorffennaf 2024 | 546 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Gorffennaf 2024 | 546 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Gorffennaf 2024 | 909 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Gorffennaf 2024 | 909 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Mawrth 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Mawrth 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/05/1992 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/09/2011
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ADVANCE CHRISTIAN FAITH AND THE WORSHIP OF GOD BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHING OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND PRINCIPLES AND THE PASTORAL CARE OF CHRISTIAN PEOPLE AND THE PRINTING AND THE DISTRIBUTION OF THE BIBLE AND CHRISTIAN LITERATURE INCLUDING VIDEO AND AUDIO RECORDINGS OR TAPES AND BY ANY OTHER MEDIA WHICH IS OR MAY BECOME AVAILABLE.(2) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK (3) THE PROVISION OF A CRECH, NURSERY AND HOLIDAY PLAY SCHEME FOR THE STATE CARE AND EDUCATION OF CHILDREN BELOW THE AGE OF 16 AND THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE SAID CHILDREN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (4) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISION OF ANY ONE OR MORE CHARITABLE VOCATIONAL TRAINING SCHOOLS FOR THE VOCATIONAL TRAINING SCHOOLS FOR THE RELIGIOUS TRAINING OF PREACHERS AND EVANGALISTS. (5) THE PROVISION OF TEMPORARY ACCOMODATION FOR THE HOMELESS PERSONS IN NEED OR IN NECESSITIOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 BRYDEN CLOSE
LONDON
SE26 5LL
- Ffôn:
- 07863280394
- E-bost:
- exousiawm@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window