Ymddiriedolwyr RUDDINGTON WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1017822

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenda Ferguson | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Jennifer Gregory | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Lewis | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Janice Margaret Abrahamson | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Barbara Wheeler | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Annie Beadle | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Jean Adrianne Whittaker | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Linda Carole DAVEY | Ymddiriedolwr | 11 April 1990 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.