Hanes ariannol HEARTBEAT INTERNATIONAL MISSIONS

Rhif yr elusen: 1017823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £90.19k £67.87k £383.44k £197.28k £76.53k
Cyfanswm gwariant £84.30k £68.36k £356.14k £234.90k £108.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £313.31k £106.11k £2.27k