Hanes ariannol ST GEORGE'S WEYBRIDGE
Rhif yr elusen: 1017853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.38m | £25.16m | £26.70m | £31.33m | £32.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.04m | £25.80m | £26.02m | £28.37m | £29.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £687.29k | £426.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £569.27k | £342.72k | £357.16k | £440.95k | £211.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £554.98k | £507.55k | £499.79k | £571.28k | £634.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.19m | £23.59m | £25.40m | £30.30m | £31.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £69.57k | £28.42k | £19.51k | £15.63k | £84.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £687.29k | £426.36k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £6.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.04m | £24.59m | £25.13m | £27.43m | £28.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.00m | £1.20m | £897.37k | £934.91k | £981.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £116.16k | £123.21k | £125.52k | £134.18k | £159.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.