ST GEORGE'S WEYBRIDGE

Rhif yr elusen: 1017853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of education by the provision and conduct of a school or schools for boys and girls to enable the fulfilment of their academic potential and personal development within an ethos of Christian ideals which derive from the traditions and teaching of the Roman Catholic Church and by ancillary or incidental education or religious activities for the benefit of the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ST GEORGE'S COLLEGE WEYBRIDGE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Charles Muller Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Mark Hanley-Browne Ymddiriedolwr 24 June 2024
Dim ar gofnod
Kalvir Gosal Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Mandy Fawcett Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Margaret Satchel Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
Catherine Burnham Ymddiriedolwr 23 March 2020
Dim ar gofnod
David Michael Bicarregui Ymddiriedolwr 25 November 2019
Dim ar gofnod
Denis Nowlan Ymddiriedolwr 26 November 2018
Dim ar gofnod
Catherine Shevlin Ymddiriedolwr 26 November 2018
Dim ar gofnod
Caroline Louise Gordon Ymddiriedolwr 26 November 2018
HEALTHWATCH CAMDEN
Derbyniwyd: Ar amser
JASON HOOD Ymddiriedolwr 02 October 2017
THE AJS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26.38m £25.16m £26.70m £31.33m £32.46m
Cyfanswm gwariant £25.04m £25.80m £26.02m £28.37m £29.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £687.29k £426.36k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £569.27k £342.72k £357.16k £440.95k £211.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £554.98k £507.55k £499.79k £571.28k £634.40k
Incwm - Weithgareddau elusennol £25.19m £23.59m £25.40m £30.30m £31.53m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £69.57k £28.42k £19.51k £15.63k £84.54k
Incwm - Arall £0 £687.29k £426.36k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £6.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £24.04m £24.59m £25.13m £27.43m £28.88m
Gwariant - Ar godi arian £1.00m £1.20m £897.37k £934.91k £981.10k
Gwariant - Llywodraethu £116.16k £123.21k £125.52k £134.18k £159.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Asedau hunan ddefnydd £53.26m £54.17m £54.73m £55.83m £55.07m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £10.96m £9.99m £9.60m £8.05m £13.73m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £21.45m £22.03m £21.53m £18.11m £20.43m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 29 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 29 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 19 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 19 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 12 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 12 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 18 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 18 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 06 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 06 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. GEORGES COLLEGE
WEYBRIDGE ROAD
ADDLESTONE
KT15 2QS
Ffôn:
01932839312