Ymddiriedolwyr BRITISH TUNNELLING SOCIETY
Rhif yr elusen: 1017887

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Corcoran | Cadeirydd | 25 May 2024 |
|
|
||||
Mark Leggett | Ymddiriedolwr | 15 May 2025 |
|
|
||||
Jonathan Austin | Ymddiriedolwr | 15 May 2025 |
|
|
||||
Alastair Philip Charles Smith | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Omar Mutasim Mohammed | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Lock | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Steven Antony Coupland Parker | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
John Kenneth Rowan Kinnear | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Bethan Jane Haig | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Kei Fai Ken Kwok | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Russell Antony Mason | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
John Edward Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Divik Bandopadhyaya | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Daniel Garbutt | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
ROD YOUNG | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Arabel Vilas Serin | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.