Ymddiriedolwyr MATFIELD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1017899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Anthony David Richards Cadeirydd 24 February 2022
Dim ar gofnod
Andrew Hawkes Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Philip Bilney Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Anthony Cooper Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Nigel Cook Ymddiriedolwr 17 January 2024
Dim ar gofnod
Milton Charles Cartwright Ymddiriedolwr 20 February 2023
Dim ar gofnod
Tina Jayne Middleton Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Heather Coombes Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod
Clare Kember Ymddiriedolwr 24 May 2016
Dim ar gofnod
CHRISTINE KLEMPAU Ymddiriedolwr 01 January 2014
Dim ar gofnod