Hanes ariannol HAXEY PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1017927
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.71k | £73.02k | £55.00k | £70.08k | £61.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.25k | £77.99k | £70.58k | £71.06k | £61.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.96k | £45.18k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.