AMESBURY EVENING WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educating women to provide an effective role in the community, to expand their horizons and to develop and pass on important skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wiltshire
Llywodraethu
- 05 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Davies | Cadeirydd | 08 March 2018 |
|
|
||||
Melanie Lorraine Duffield | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
SAMANTHA AYMES | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Karen Mathias | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Ann Mary Leslie | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
PAULINE JANET SPENCE | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Sally Anne Down | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
MARGOT JONES | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
RUTH NASH | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
WENDY SHEA | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
Pam Barnard | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||
SHAULA MAUREEN JULIE CRABTREE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.43k | £1.71k | £220 | £831 | £1.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.86k | £910 | £658 | £2.13k | £1.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES (ALREADY LODGED)
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE TO ENABLE WOMEN WHO ARE INTERESTED IN ISSUES ASSOCIATED WITH RURAL LIFE, INCLUDING ARTS, CRAFTS AND SCIENCES, TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE, TO ADVANCE THEIR EDUCATION IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS AND IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE. IT SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH IT STANDS.
Maes buddion
IN PRACTICE AMESBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O W F W I
17 COUCH LANE
DEVIZES
WILTS
SN10 1EB
- Ffôn:
- 01380739340
- E-bost:
- fedsec@wiltshirewi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window