ymddiriedolwyr 1ST COMBS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1018301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS H JAMESON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mitchell Billing | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Flack | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Ivan Keith Deakin | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Lisa Sophia Brown | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Zoe Hyde | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
||||
Christopher Frost | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.