LONDON TAMIL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Education , Social welfare and community service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 05 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janartan Shanmuganathan | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Dr Thevaki Mahadevan | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
Nalayinee Shanthakumar | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
Visuvalingam Ananthasayanan | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
DR Subramaniam Sabesan | Ymddiriedolwr | 18 January 2015 |
|
|
||||
Senthil Sriharan | Ymddiriedolwr | 19 January 2014 |
|
|
||||
Thirunavukkarasu Thirumaran | Ymddiriedolwr | 19 January 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.15k | £106.20k | £56.98k | £31.00k | £65.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.03k | £102.76k | £62.30k | £39.00k | £57.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
22 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 24 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 24 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 24TH OF FEBRUARY 1993.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF TAMIL SPEAKING PEOPLE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN TAMIL LANGUAGE, MUSIC, DANCE,DRAMA,SPEECH AND GENERAL AND RELIGIOUS EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM. (B) TO PROVIDE, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE - TIME OCCUPATION FOR THOSE WHO NEED THEM BY REASON OF THEIR YOUTH,AGE,INFIRMITY OR DISABLEMENT,POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE FOR WHOM THEY ARE PRIMARILY INTENDED. (C) TO RELIEVE THE ELDERLY, SICK OR DISABLED IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
253 East Lane
Wembley
HA0 3NN
- Ffôn:
- 02089082646
- E-bost:
- trustees@londontamilcentre.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window