Hanes ariannol RELATE WALSALL

Rhif yr elusen: 1018385
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £36.14k £68.55k £58.94k £51.33k £78.89k
Cyfanswm gwariant £45.77k £50.75k £68.48k £69.71k £70.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A