Hanes ariannol OXFORD ORATORY OF ST PHILIP NERI
Rhif yr elusen: 1018455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.41k | £616.32k | £483.65k | £456.50k | £376.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £486.98k | £541.62k | £542.93k | £412.05k | £478.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £418.99k | £524.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.03k | £26.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.71k | £57.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.36k | £7.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £321 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £92.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £442.97k | £507.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.00k | £34.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.13k | £17.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £22.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.23k | £1.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.