Hanes ariannol HARVINGTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1018671
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/09/2008 | 27/09/2009 | 27/09/2010 | 27/09/2011 | 27/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.38k | £5.67k | £5.96k | £5.28k | £4.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58k | £4.86k | £6.30k | £4.81k | £4.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.